назначение
-
-
Назначен министр экологии и природных ресурсов Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Нысанбаева министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", -
05.09.2023
-
Президент Казахстана назначил Тимура Сулейменова главой Нацбанка
Тимур Сулейменов назначен на должность председателя Национального банка Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен Председателем Национального Банка Республики Казахстан", - сообщили в Акорде.
Ранее сообщалось
04.09.2023
-
Аким Астаны получил ещё одну должность
Аким Астаны Женис Касымбек получил новую должность – он возглавил столичную федерацию легкой атлетики, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом рассказал экс-аким Восточно-Казахстанской области, президент федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов.
Сегодня, 4 сентября 2023 года, состоялась очередна
04.09.2023
-
Назначен министр промышленности и строительства Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Шарлапаева министром промышленности и строительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.
К
04.09.2023
-
Нуржан Нуржигитов возглавил министерство водных ресурсов и ирригации
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил министром водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, он освобожден от ране
04.09.2023
-
Канат Бозумбаев назначен советником президента Казахстана
Канат Бозумбаев назначен советником Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Бозумбаев Канат Алдабергенович
04.09.2023
-
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства РК возглавил Айдарбек Сапаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Кандидатуру Айдарбека Сапарова
04.09.2023
-
Тамара Дуйсенова стала заместителем премьер-министра
Президент назначил заместителем премьер-министра РК Тамару Дуйсенову, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении Акорды.
Там
02.09.2023
-
Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра
Серик Жумангарин освобождён от должности министра торговли и интеграции и назначен заместителем премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности",
02.09.2023
-
Стали известны имена новых глав отделов в администрации президента Казахстана
Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначены новые заведующие отделами в администрации главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Канатбек Жайсанбаев стал заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений.
Руслан Турганалы - заведующим отдел
01.09.2023
-
Гизат Нурдаулетов получил должность в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Гизата Нурдаулетова на новую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности"
01.09.2023
-
Президент Узбекистана назначил дочь Саиду своим помощником
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил своим помощником дочь Саиду, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом назначении и ряде других в администрации президента Узбекистана сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Как пишет gazeta.uz, Саида Мирзиёева с ноября прошлого года работ
25.08.2023
-
Новое назначение произошло в администрации президента Казахстана
Распоряжением главы государства Ракымжан Ерназар назначен заведующим отделом стратегического планирования администрации президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Ранее Ерназар был директором Центра стратегических проектов АО "Казахстанский институт развития индуст
11.08.2023
-
Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Постановлением правительства РК Тимур Карагойшин назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее он занимал кресло председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.
Карагойшин родился 9 апреля 1961 го
07.08.2023
-
Спустя 3,5 месяца: Назначен новый аким Риддера
На должность акима города Риддера в Восточно-Казахстанской области назначен Даулет Батырбаев, передает BaigeNews.kz.
Назначение Даулета Батырбаева подтвердили в пресс-службе акима ВКО.
Отметим, что в конце апреля скоропостижно скончался глава города Риддера Дмитрий Горьковой.
До настоящего вр
04.08.2023
-
Берик Манасов назначен главой комитета госинспекции в АПК
Бывший директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций министерства сельского хозяйства РК Берик Манасов получил новую должность, передаёт Baigenews.kz.
"Приказом министра сельского хозяйства РК Манасов Берик Жамбулович назначен на должность председателя Комитета госу
01.08.2023
-
Новым главой компании KEGOC стал Наби Айтжанов
Новым председателем правления энергетической компании KEGOC стал Наби Айтжанов, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда "Самрук-Казына".
На этой должности Айтжанов сменил Каныша Молдабаева, который руководил компанией с ноября 2021 года.
Наби Айтжанов родился 11
31.07.2023
-
Бывший директор "31 канала" возглавил Госцентр поддержки национального кино
Курманбек Жумагали назначен председателем правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта Казахстана.
Представляя Жумагали коллективу центра, министр Асхат Оралов отметил, что работает в с
28.07.2023
-
Азамат Сатыбалды сменил Акана Сатаева на посту главы "Казахфильма"
Нового руководителя коллективу киностудии представил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.
"Казахфильм", считающийся колыбелью отечественного киноискусства, — это большая производственная организация. В прошлом году при киностудии бы
28.07.2023
-
Совет директоров ФК "Актобе" возглавил аким Актобе
Председателем совета директоров футбольного клуба "Актобе" назначен Азамат Бекет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.
Ранее этот пост с ноября 2022 года занимал Болат Мажагулов.
Азамат Бекет в настоящее время работает акимом Актобе. В разные годы занима
28.07.2023
Наверх