назначение
-
-
Кумис Сеитова назначена председателем комитета культуры
Кумис Сеитова стала главой комитета культуры министерства культуры и спорта РК, передаёт Baigenews.kz.
"Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК", - говорится в сообщении пресс-службы МКС РК.
Ранее Сеитова занимала
26.07.2023
-
Назначен новый глава комитета медконтроля Минздрава РК
Назначен новый глава комитета медконтроля Минздрава РК, передаёт Baigenews.kz.
"Приказом министра здравоохранения РК Искаков Нурлан Зайкешевич назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК", - говорится в распространенном пресс-релизе.&n
26.07.2023
-
Токаев назначил заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента
Касым-Жомарт Токаев назначил Айдына Кульсеитова заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, передаёт Baigenews.kz.
Ранее он заведовал там отделом стратегического планирования.
Айдын Кульсеитов родом из Усть-Каменогорска. В разное время работал в vинистерстве и
20.07.2023
-
Назначен новый вице-министр сельского хозяйства
Амангалий Бердалин назначен заместителем министра сельского хозяйства РК, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение правительства РК.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Бердалин Амангалий Бисенбаевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК", - говорится
14.07.2023
-
Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана
Ернар Лазар ранее работал в дипломатической службе.
11.07.2023
-
Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК
Сменился председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции РК.
11.07.2023
-
Назначен новый аким Атырау
Новый градоначальник имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и государственного управления.
10.07.2023
-
В Минкультуры назначен новый вице-министр
Арман Жудебаев, работавший в последние полтора месяца главой Комитета культуры министерства культуры и спорта, получил новую должность. Постановлением правительства он назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews
10.07.2023
-
Назначен глава Комитета среднего образования
Каныбек Жумашев назначен на должность председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.
Жумашев родился 10 октября 1970 года. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель химии", Актауский государственный
05.07.2023
-
Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля
Жомарт Алиев назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz.
Алиев родился 1 января 1969 года. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1993), Горную школу Парижа (Франция), Кокшетауский ун
05.07.2023
-
Токаев назначил нового посла Казахстана в Канаде
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Канаде Даулетбека Кусаинова. Такой текст распространила пресс-служба Акорды во вторник, 4 июля, передаёт BaigeNews.kz.
"Он освобождён от должности заведующего Отделом внешней политики и междунаро
04.07.2023
-
Даурена Абаева назначили послом Казахстана в России
Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации", говорится в тексте Акорды, распространённом с утра в понедельник.
Даурен Абаев
03.07.2023
-
Новым вице-министром энергетики стал бывший замгендира "дочки" КМГ Алибек Жамауов
Постановлением правительства на должность вице-министра энергетики Казахстана назначен Алибек Жамауов. Об этом сообщила пресс-служба правительства в субботу, 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что Жамауов родился 17 октября 1981 года.
Он окончил Казахский национальный технический универ
01.07.2023
-
Акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев
Распоряжением акима Северо-Казахстанской области акимом города Петропавловск назначен Серик Мухамедиев. Такой текст распространила пресс-слудба администрации СКО, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что Серик Мухамедиев родился 9 января 1965 года в селе Бигач Кокпектинского района Восточн
01.07.2023
-
Назначен новый аким Талдыкоргана
Ернат Базил назначен акимом Талдыкоргана, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Инженер-строитель", Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "Финансы".
Трудовую деятельн
30.06.2023
-
Токаев назначил нового замглаву Минобороны
В министерстве обороны назначили нового заместителя главы ведомства. Им стал Бакытбек Сыдыков, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
29.06.2023
-
Эльдара Толганбаева назначили вице-министром информации и общественного развития
Вице-министром информации и общественного развития постановлением правительства назначен 41-летний Эльдар Толганбаев. Такой текст опубликовала пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области. Он окончил Семипалатинский государствен
29.06.2023
-
Бауыржана Кудайбергенова назначили вице-министром Нацэкономики
Постановлением правительства Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики РК. Об этом сообщает пресс--служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году.
Он окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Южно-Казахста
27.06.2023
-
Назначен аким Актобе
Азамат Бекет распоряжением акима Актюбинской области по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города назначен на должность акима Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Бекет - выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета и Академии экономики и права.
С 2016 по 2018 годы за
26.06.2023
-
Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики нашей страны
Постановлением правительства Аккенженов Ерлан Кудайбергенович назначен вице-министром энергетики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Ерлан Аккенженов родился в 1979 году в Алматы. Окончил Высшую школу права "Әділет", Университет "Астана".
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специал
21.06.2023
Наверх