назначение
-
-
Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил нового начальника ДП Карагандинской области, передает BaigeNews.kz. На эту должность назначили Санжара Адилова, который работал ранее начальником Следственного департамента МВД РК.
Ахметжанов поставил перед руководством и личным составом карагандин
12.05.2023
-
В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований
Ещё в двух областях Казахстана сменились руководители департаментов экономических расследований, передаёт BaigeNews.kz.
Приказом председателя Агентства по финмониторингу на должность главы ДЭР в области Жетысу назначен Еркин Тюмелиев. Ранее он руководил департаментом в Карагандинской области.&
11.05.2023
-
Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области
Главой департамента полиции Кызылординской области назначен генерал-майор Махсудхан Аблазимов, передаёт BaigeNews.kz.
Личному составу нового начальника представили первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев и аким региона Нурлыбек Налибаев.
Аблазимов родился в 1962 году. Окончил Казахски
11.05.2023
-
Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области
Нураби Толеутай приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначен на должность руководителя департамента экономических расследований по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.
Р
11.05.2023
-
Назначен замруководителя Аппарата правительства страны
Абдрасилов Кундызбек Болатович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата правительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
03.05.2023
-
Назначен замминистра обороны Казахстана
Президент Казахстана назначил заместителя министра обороны страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - сказано в официальном сообщении.
Как сообщили в Минобо
24.04.2023
-
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" возглавил топ-менеджер из Беларуси
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" возглавил бывший генеральный директор "Минскэнерго" 53-летний Олег Щемель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.
Нового главу назначили 17 апреля. Олег Щемель родился в Минске, женат. С 1986 по 1992 год учился в Белорусском политехническом институте по специальн
21.04.2023
-
Токаев сменил посла в Азербайджане
Указом главы государства Алим Байел назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ранее занимавший этот пост Сержан Абдыкаримов, освобождён от должности.
Также указами главы государс
18.04.2023
-
Токаев назначил новых зампредов КНБ
Президент назначил новых заместителей председателя Комитета национальной безопасности РК, передаёт BaigeNews.kz.
Распоряжениями главы государства:
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы а
13.04.2023
-
Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана
Распоряжением главы государства Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Она создатель вакцины QazVac
12.04.2023
-
Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда и соцзащиты
Приказом министра труда и социальной защиты населения Анархан Дюсенова назначена на должность руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Анархан Дюсенова родилась 18 апреля 1971 года в Кокче
07.04.2023
-
Мурат Мукушев назначен национальным координатором по ШОС
Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посол по особым поручениям министерства иностранных дел РК назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
06.04.2023
-
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Касым-Жомарт Токаев назначил главой Антикоррупционной службы Асхата Жумагали, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Он освобожден от ранее зан
05.04.2023
-
Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оставил за Гани Бейсембаевым должность министра просвещения, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.
Бейсембаев родился в 1969 г
04.04.2023
-
Назначен министр сельского хозяйства РК
Президент Казахстана подписал указ о назначении министра сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Карашукеев родился 26 ноября
04.04.2023
-
Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования
Министром науки и высшего образования Казахстана назначен Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Нурбек и ранее занимал эту должность.
"Указом главы государства Нурбек Саясат назначен Министром науки и высшего образования Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
04.04.2023
-
Юрий Ильин сохранил свою должность
Указом главы государства Ильин Юрий Викторович назначен министром по чрезвычайным ситуациям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ильин родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР. В 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И. Кон
04.04.2023
-
Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана
Президент назначил Алмасадама Саткалиева министром энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz. Ранее он занимал должность председателя фонда "Самрук-Казына".
"Указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен министром энергетики", - сообщила пресс-служба Акорды.
Примечательно,
04.04.2023
-
Болат Акчулаков стал советником президента
Касым-Жомарт Токаев назначил Болата Акчулакова своим советником, передаёт BaigeNews.kz. Ранее Акчулаков был министром энергетики РК.
"Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
На должности мини
04.04.2023
Наверх